Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Popis plnenia | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Dátum vyhotovenia | Schválil | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113/2018 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32 817 85 BraTISLAVA |
36361127 | orpava EZS Dvorkinova 7 | 0 vrátane DPH |
VOB/41/2016 | 03.08.2018 | PhDr. Pavol Mutafov riaditeľ úradu |
17.1.2019 |
108/2018 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32 817 85 BraTISLAVA |
36361127 | odborná prehliadka klimatizácie Moldava | 144 vrátane DPH |
VOB/41/2016 | 01.08.2018 | PhDr. Pavol Mutafov riaditeľ úradu |
17.1.2019 |
91/2018 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32 817 85 BraTISLAVA |
36361127 | oprava EZS Dvorkinova 7, KE | 327,6 vrátane DPH |
VOB/41/2016 | 20.06.2018 | PhDr. Pavol Mutafov riaditeľ úradu |
17.1.2019 |
88/2018 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32 817 85 BraTISLAVA |
36361127 | doprogramovanie EZS Stan.n.9 | 43,2 vrátane DPH |
VOB/41/2016 | 15.06.2018 | PhDr. Pavol Mutafov riaditeľ úradu |
17.1.2019 |
87/2018 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32 817 85 BraTISLAVA |
36361127 | Oprava výťahu Stan.n.9,KE | 76,2 vrátane DPH |
VOB/41/2016 | 15.06.2018 | PhDr. Pavol Mutafov riaditeľ úradu |
17.1.2019 |
73/2018 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32 87 85 Bratislava |
36361127 | asistencia pri OUS výťaHOV Stan.n.9, KE | 498 vrátane DPH |
VOB/41/2016 | 22.05.2018 | PhDr. Pavol Mutafov riaditeľ úradu |
17.1.2019 |
1/2018 | AB FACILITY, s.r.o. Eisteinova 21, 851 01 Bratislava |
44390823 | prenájom vstupných rohoží | 270,48 vrátane DPH |
VOB/45/2016-M-OVO | 02.01.2018 | PhDr. Pavol Mutafov riaditeľ úradu |
7.6.2018 |
161/2018 | EURO-BAU s.r.o. Dúhová 40,040 01 Košice |
46738479 | výmena PVC podláh Popradská 74 | 14987,22 vrátane DPH |
záp. z 12.10.2018 | 29.10.2018 | PhDr. Pavol Mutafov riaditeľ úradu |
17.1.2019 |
119/2018 | STAVANT s.r.o. Mliečna 15920/90, 040 14 Košice |
44736258 | oprava zatekania strechy Zádielska 2, KE | 14119,28 bez DPH |
záp. z 2.8.2018 | 03.09.2018 | PhDr. Pavol Mutafov riaditeľ úradu |
17.1.2019 |
188/2018 | TRI H STAV, s.r.o. Opatovská cesta 41/1758,Košice |
46814019 | výmena podláh Zád.2, KE | 3541,4 vrátane DPH |
Záp. z 27.11.2018 | 05.12.2018 | PhDr. Pavol Mutafov riaditeľ úradu |
17.1.2019 |
187/2018 | TRI H STAV, s.r.o. Opatovská cesta 41/1758,Košice |
46814019 | úprava časti mistností po zat.Zádielska 2,ke | 20534,98 vrátane DPH |
záP. Z 27.11.2018 | 05.12.2018 | PhDr. Pavol Mutafov riaditeľ úradu |
17.1.2019 |
196/2018 | THERMICAL s.r.o. Moyzesova 18,040 01 Košice |
45563586 | vým,ena kanliz.zvodov Žižkova 21, Ke prace naviac | 24536,58 vrátane DPH |
Záp. z7.12.2018 | 07.12.2018 | PhDr. Pavol Mutafov riaditeľ úradu |
17.1.2019 |
157/2018 | Green Wave Recykling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie skartačných nádob | 1,2 vrátane DPH |
zml.401/141/2017 | 18.10.2018 | PhDr. Pavol Mutafov riaditeľ úradu |
17.1.2019 |
101/2018 | Green Wave Recykling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie skartačných nádob | 1,2 vrátane DPH |
zml.401/141/2017 | 16.07.2018 | PhDr. Pavol Mutafov riaditeľ úradu |
17.1.2019 |
203/2018 | AS Guard security s.r.o. ul. 1. mája 709,031 01 Lipt.Mikuláš |
36409162 | mimoriadny výkon SBS | vrátane DPH |
zml.5/141/2017 | 13.12.2018 | PhDr. Pavol Mutafov riaditeľ úradu |
17.1.2019 |
190/2018 | AS Guard security s.r.o. ul. 1. mája 709,031 01 Lipt.Mikuláš |
36409162 | mimoriadny výkon SBS | vrátane DPH |
zml.5/141/2017 | 06.12.2018 | PhDr. Pavol Mutafov riaditeľ úradu |
17.1.2019 |
185/2018 | AS Guard security s.r.o. ul. 1. mája 709,031 01 Lipt.Mikuláš |
36409162 | mimoriadny výkon SBS | vrátane DPH |
zml.5/141/2017 | 30.11.2018 | PhDr. Pavol Mutafov riaditeľ úradu |
17.1.2019 |
126/2018 | AS Guard security s.r.o. ul. 1. mája 709,031 01 Lipt.Mikuláš |
36409162 | mimoriadny výkon SBS | 53,5 vrátane DPH |
zml.5/141/2017 | 14.09.2018 | PhDr. Pavol Mutafov riaditeľ úradu |
17.1.2019 |